序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王子铭 [退出]
|
欧阳艳梅 [新增]
|
2 | 2021-08-12 | 法定代表人变更 |
王子铭
|
欧阳艳梅
|
3 | 2021-04-10 | 联络员备案 |
唐帅花 *** 备案手机:***
|
徐涛 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
4 | 2021-03-12 | 经营期限 |
2002年3月26日 至 2022年3月25日
|
长期
|
5 | 2021-03-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘晓艳 [退出]
|
李丽 [新增]
|
6 | 2021-03-12 | 章程备案 |
无
|
2021-03-12公司经营期限
|
7 | 2020-04-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
蔡剑 [退出]
|
王子铭 [新增]
|
8 | 2020-04-07 | 章程备案 |
无
|
2020-03-20第三章第六条股东出资情况
|
9 | 2020-04-07 | 股东变更 |
蔡剑 , [退出]全玉华
|
全玉华 ,肖伟志 [新增]
|
10 | 2019-09-19 | 章程备案 |
无
|
2019-09-19章程第三章第六条:股东全玉华身份证号码更改为***
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付