序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-27 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
|
有限责任公司(国有独资)
|
2 | 2021-08-27 | 投资人(股权)变更 |
保定人民广播电台 出资 15万人民币; [退出]
|
保定市财政局 出资 15万人民币; [新增]
|
3 | 2019-07-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘立红 [退出]
|
武晓然 [新增]
|
4 | 2019-07-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘立红 [退出]
|
冯钊 [新增]
|
5 | 2019-07-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
潘玉梅 [退出]
|
蔡磊 [新增]
|
6 | 2019-07-25 | 法定代表人变更 |
刘立红
|
武晓然
|
7 | 2018-10-10 | 经营期限 |
2008年8月19日 至 2018年8月18日
|
2008年8月19日 至 长期
|
8 | 2016-11-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘立红 [退出]
|
潘玉梅 [新增]
|
9 | 2016-11-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘玉军 [退出]
|
刘立红 [新增]
|
10 | 2016-11-18 | 经理备案 |
刘玉军 [退出]
|
刘立红 [新增]
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付