序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-08-21 | 负责人变更 |
高星 [退出]
|
武静 [新增]
|
2 | 2018-08-21 | 其他事项备案 |
高星
|
武静
|
3 | 2016-06-17 | 联络员备案 |
|
曹科万,***
|
4 | 2016-06-17 | 联络员备案 |
/
|
曹科万,*****
|
5 | 2016-06-16 | 联络员备案 |
|
王春艳,***
|
6 | 2016-06-16 | 联络员备案 |
/
|
王春艳,*****
|
7 | 2015-10-15 | 换****证照 |
/
|
/
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付