序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-04-27 | 财务负责人 |
徐辉
|
刁桂兰
|
2 | 2019-12-23 | 经理备案 |
谢民勇 [退出]
|
殷杰 [新增]
|
3 | 2019-12-23 | 董事备案 |
谢民勇 [退出]
|
殷杰 [新增]
|
4 | 2019-12-23 | 法定代表人变更 |
谢民勇
|
殷杰
|
5 | 2019-12-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
谢民勇 [退出]
|
殷杰 [新增]
|
6 | 2019-12-23 | 投资人(股权)变更 |
张稀奇 出资 10万人民币;谢民勇 出资 90万人民币; [退出]
|
张稀奇 出资 10万人民币;殷杰 出资 90万人民币; [新增]
|
7 | 2019-06-10 | 监事备案 |
王静思 [退出]
|
张稀奇 [新增]
|
8 | 2019-06-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王静思 [退出]
|
张稀奇 [新增]
|
9 | 2018-07-26 | 董事备案 |
王胜利 [退出]
|
谢民勇 [新增]
|
10 | 2018-07-26 | 经理备案 |
张稀奇 [退出]
|
谢民勇 [新增]
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付