序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-08 | 高级管理人员备案 |
姓名: 杨平; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 林贤文; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 柴筱琴; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 毛亚刚; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 毛亚刚; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 毛亚刚; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 虞天敏; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 赵宏年; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈爱珍; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 顾军民; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
姓名: 周红岳; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席; [新增]姓名: 杨平; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 林贤文; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 毛亚刚; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 毛亚刚; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 毛亚刚; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 赵宏年; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈爱珍; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 顾光成; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 顾军民; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
2 | 2021-01-27 | 章程备案 |
|
|
3 | 2019-07-05 | 高级管理人员备案 |
姓名: 严银旭; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 杨平; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 林贤文; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 柴筱琴; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 毛亚刚; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 毛亚刚; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 毛亚刚; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 虞天敏; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 赵宏年; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈爱珍; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 杨平; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 林贤文; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 柴筱琴; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 毛亚刚; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 毛亚刚; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 毛亚刚; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 虞天敏; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 赵宏年; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈爱珍; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 顾军民; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]
|
4 | 2019-06-28 | 章程备案 |
|
|
5 | 2017-07-19 | 高级管理人员备案 |
姓名: 严银旭; 证件号码: ********; 职位: 董事姓名: 方江甬; 证件号码: ********; 职位: 董事 [退出]姓名: 林贤文; 证件号码: ********; 职位: 监事姓名: 柴莜琴; 证件号码: ********; 职位: 监事姓名: 毛亚刚; 证件号码: ********; 职位: 董事姓名: 毛亚刚; 证件号码: ********; 职位: 董事长姓名: 毛亚刚; 证件号码: ********; 职位: 总经理姓名: 虞天敏; 证件号码: ********; 职位: 董事姓名: 赵宏年; 证件号码: ********; 职位: 董事姓名: 陈爱珍; 证件号码: ********; 职位: 监事
|
姓名: 严银旭; 证件号码: ********; 职位: 董事姓名: 杨平; 证件号码: ********; 职位: 董事 [新增]姓名: 林贤文; 证件号码: ********; 职位: 监事姓名: 柴莜琴; 证件号码: ********; 职位: 监事姓名: 毛亚刚; 证件号码: ********; 职位: 董事姓名: 毛亚刚; 证件号码: ********; 职位: 董事长姓名: 毛亚刚; 证件号码: ********; 职位: 总经理姓名: 虞天敏; 证件号码: ********; 职位: 董事姓名: 赵宏年; 证件号码: ********; 职位: 董事姓名: 陈爱珍; 证件号码: ********; 职位: 监事
|
6 | 2016-08-01 | 高级管理人员备案 |
姓名: 严银旭; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 虞天敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 柴莜琴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]姓名: 陈爱珍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]姓名: 方江甬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 林贤文; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 毛亚刚; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [新增]姓名: 毛亚刚; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 毛亚刚; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [新增]姓名: 严银旭; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 虞天敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 赵宏年; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]
|
7 | 2016-08-01 | 组织机构变更 |
姓名: 严银旭; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 虞天敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 柴莜琴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]姓名: 陈爱珍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]姓名: 方江甬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 林贤文; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 毛亚刚; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [新增]姓名: 毛亚刚; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 毛亚刚; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [新增]姓名: 严银旭; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 虞天敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 赵宏年; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]
|
8 | 2016-08-01 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
严银旭
|
毛亚刚
|
9 | 2016-06-28 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********91492
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********457159
|
10 | 2014-04-24 | 注册资本(金)变更 |
*****.**
|
****
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付