序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-11 | 负责人变更 |
何运松 [退出]
|
王仕明 [新增]
|
2 | 2022-01-11 | 市场主体类型变更 |
其他股份有限公司分公司(非上市)
|
股份有限公司分公司(上市、国有控股)
|
3 | 2021-05-21 | 联络员备案 |
李建新 *** 备案手机:***
|
崔芳 *** 备案手机:***
|
4 | 2020-06-03 | 联络员备案 |
周蓓 *** 备案手机:***
|
李建新 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
5 | 2020-01-22 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
益阳市赫山区益阳大道138号
|
湖南省益阳市赫山区益阳大道西108号
|
6 | 2020-01-20 | 联络员备案 |
莫莎 *** 备案手机:***
|
周蓓 *** 备案手机:***
|
7 | 2017-03-28 | 负责人变更 |
廖明秋 [退出]
|
何运松 [新增]
|
8 | 2016-05-23 | 财务负责人 |
|
徐春梅 ***
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付