序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-25 | 董事、监事、经理人员信息 |
空
|
马通
|
2 | 2021-05-25 | 法定代表人 |
滑会生
|
王凯强
|
3 | 2021-05-25 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:是;证件名称:身份证;任职截止日期:2023-01-18;任职起始日期:2020-01-19;姓名:滑会生;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|
4 | 2021-05-25 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2023-01-18;任职起始日期:2020-01-19;姓名:王凯强;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|
5 | 2021-05-25 | 董事、监事、经理人员信息 |
空
|
王凯强
|
6 | 2021-05-25 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2023-01-18;任职起始日期:2020-01-19;姓名:滑会生;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|
7 | 2021-05-25 | 法定代表人信息 |
姓名:滑会生;任聘单位:3;任职截止日期:2023-01-18;任职起始日期:2020-01-19;
|
姓名:王凯强;任聘单位:执行董事;任职截止日期:2024-05-23;任职起始日期:2021-05-24;
|
8 | 2021-05-25 | 负责人变更 |
姓名:滑会生; [退出]
|
姓名:王凯强; [新增]
|
9 | 2021-05-25 | 负责人变更 |
滑会生 [退出]
|
王凯强 [新增]
|
10 | 2020-01-19 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2022-08-25;任职起始日期:2019-08-26;姓名:史丙磊;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付