序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-29 | 法定代表人变更 |
钱英
|
王友军
|
2 | 2022-01-29 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
|
3 | 2022-01-29 | 监事备案 |
蔡美芳
|
杜娟娟
|
4 | 2022-01-29 | 投资人(股权)变更 |
钱英;
|
上海瑞和财务管理有限公司;
|
5 | 2022-01-29 | 章程备案 |
无
|
2022-01-06章程备案
|
6 | 2020-06-05 | 投资人(股权)变更 |
杜娟娟;
|
钱英;
|
7 | 2020-06-05 | 监事备案 |
张志强
|
蔡美芳
|
8 | 2020-06-05 | 法定代表人变更 |
杜娟娟
|
钱英
|
9 | 2020-06-05 | 章程备案 |
2020-04-14章程备案
|
2020-05-27章程备案
|
10 | 2020-04-24 | 章程备案 |
无
|
2020-04-14章程备案
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付