序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-01 | 投资人(股权)变更 |
投资人:李庆福,出资额:625万,占5%,出资方式:货币,出资时间:2030-07-08;投资人:吉水福泽康产业园服务中心(有限合伙),出资额:11875万,占95%,出资方式:货币,出资时间:2030-07-08;
|
投资人:李庆福,出资额:25( - 96% )万,占5%,出资方式:货币,出资时间:2030-07-08;投资人:吉水福泽康产业园服务中心(有限合伙),出资额:475( - 96% )万,占95%,出资方式:货币,出资时间:2030-07-08;
|
2 | 2022-06-01 | 投资人(股权)变更 |
投资人:李庆福 ;投资人:吉水福泽康产业园服务中心(有限合伙) ;
|
投资人:李庆福 ;投资人:吉水福泽康产业园服务中心(有限合伙) ;
|
3 | 2022-06-01 | 注册资本(金)变更 |
12500万元
|
500万元( - 96% )
|
4 | 2021-08-30 | 法定代表人变更 |
屈永华
|
王如意
|
5 | 2021-08-30 | 其他变更 |
姓名:屈永华,职务:经理;姓名:彭金平,职务:监事;姓名:李庆福,职务:执行董事;
|
姓名:彭金平,职务:监事;姓名:李庆福,职务:执行董事;姓名:王如意,职务:经理;
|
6 | 2021-05-19 | 法定代表人变更 |
李庆福
|
屈永华
|
7 | 2021-05-19 | 其他变更 |
姓名:李庆福,职务:经理;姓名:李庆福,职务:执行董事;姓名:彭金平,职务:监事;
|
姓名:屈永华,职务:经理;姓名:彭金平,职务:监事;姓名:李庆福,职务:执行董事;
|
8 | 2021-03-22 | 法定代表人变更 |
王如意
|
李庆福
|
9 | 2021-03-22 | 其他变更 |
姓名:李庆福,职务:执行董事;姓名:彭金平,职务:监事;姓名:王如意,职务:经理;
|
姓名:李庆福,职务:经理;姓名:李庆福,职务:执行董事;姓名:彭金平,职务:监事;
|
10 | 2020-07-09 | 投资人(股权)变更 |
投资人:吉水福泽康产业园服务中心(有限合伙) ;投资人:李庆福 ;
|
投资人:李庆福 ;投资人:吉水福泽康产业园服务中心(有限合伙) ;
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付