序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-10-31 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
乌云毕力格李祥勇王宝宝雷俊亮额尔敦巴特尔 [退出]
|
乌云毕力格李祥勇王宝宝雷俊亮刘凯强 [新增]
|
2 | 2019-10-31 | 章程备案 |
|
|
3 | 2019-03-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李祥勇(监事),雷俊亮(理事),乌云毕力格(理事),王宝宝(理事长),王宝宝(理事长,经理)
|
李祥勇(监事),雷俊亮(理事),乌云毕力格(理事),王宝宝(理事长,经理)
|
4 | 2019-03-11 | 财务负责人 |
李秀珍
|
王江玲
|
5 | 2017-04-20 | 财务负责人变更 |
|
李秀珍
|
6 | 2016-04-05 | 财务负责人变更 |
|
王江玲
|
7 | 2014-11-05 | 联络员备案 |
姓名: 身份证
|
姓名:王宝宝
|
8 | 2014-11-05 | 主管部门(出资人) |
姓名:
身份证
|
姓名:王宝宝 [新增]
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付