序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-04 | 高级管理人员备案 |
祁丽莎(监事)柏励勤(Robert Peat)(董事)彭家文(董事)张东(董事) [退出]石湛森(Jason Sadler)(副董事长)常颖(总经理)王小青(董事,董事长)匡榕榕(董事)
|
祁丽莎(监事)柏励勤(Robert Peat)(董事)彭家文(董事)赵悦(董事) [新增]石湛森(Jason Sadler)(副董事长)常颖(总经理)王小青(董事,董事长)匡榕榕(董事)
|
2 | 2022-01-18 | 高级管理人员备案 |
祁丽莎(监事)柏励勤(Robert Peat)(董事)彭家文(董事)张东(董事)石湛森(Jason Sadler)(副董事长)赖军(总经理) [退出]王小青(董事,董事长)匡榕榕(董事)
|
祁丽莎(监事)柏励勤(Robert Peat)(董事)彭家文(董事)张东(董事)石湛森(Jason Sadler)(副董事长)常颖(总经理) [新增]王小青(董事,董事长)匡榕榕(董事)
|
3 | 2021-10-18 | 高级管理人员备案 |
祁丽莎(监事)柏励勤(Robert Peat)(董事)彭家文(董事)张东(董事)石湛森(Jason Sadler)(副董事长)赖军(总经理)刘辉(董事,董事长) [退出]匡榕榕(董事)
|
祁丽莎(监事)柏励勤(Robert Peat)(董事)彭家文(董事)张东(董事)石湛森(Jason Sadler)(副董事长)赖军(总经理)王小青(董事,董事长) [新增]匡榕榕(董事)
|
4 | 2021-10-18 | 法定代表人变更 |
刘辉
|
王小青
|
5 | 2021-05-24 | 驻在期限变更 |
至2021年05月26日
|
长期
|
6 | 2021-05-24 | 高级管理人员备案 |
Mark Stamper(董事) [退出]彭家文(董事)张东(董事)石湛森(Jason Sadler)(副董事长)赖军(总经理)刘辉(董事,董事长)匡榕榕(董事)
|
祁丽莎(监事) [新增]柏励勤(Robert Peat)(董事) [新增]彭家文(董事)张东(董事)石湛森(Jason Sadler)(副董事长)赖军(总经理)刘辉(董事,董事长)匡榕榕(董事)
|
7 | 2021-02-26 | 清算组备案 |
|
章程
|
8 | 2021-02-26 | 驻在期限变更 |
长期
|
至2021年05月26日
|
9 | 2021-02-26 | 章程备案 |
|
章程
|
10 | 2021-02-26 | 高级管理人员备案 |
石湛森(Jason Sadler)(副董事长)孙勇(总经理) [退出]刘建军(董事长,董事) [退出]匡榕榕(董事)戴柏登(BOURDON,David Patrick)(董事) [退出]周松(董事) [退出]霍建军(董事) [退出]
|
Mark Stamper(董事) [新增]彭家文(董事) [新增]张东(董事) [新增]石湛森(Jason Sadler)(副董事长)赖军(总经理) [新增]刘辉(董事,董事长) [新增]匡榕榕(董事)
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付