序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-18 | 成员 |
蒋平(总经理),蒋平(执行董事)
|
王广纳(总经理),王广纳(执行董事)
|
2 | 2020-09-18 | 董事长或执行董事成员 |
蒋平(总经理), [退出]蒋平(执行董事) [退出]
|
王广纳(总经理), [新增]王广纳(执行董事) [新增]
|
3 | 2020-09-18 | 章程或章程修正案通过日期 |
2020-07-20
|
2020-09-17
|
4 | 2020-09-18 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) |
蒋平 [退出]
|
王广纳 [新增]
|
5 | 2020-09-18 | 总经理 |
蒋平(总经理), [退出]蒋平(执行董事) [退出]
|
王广纳(总经理), [新增]王广纳(执行董事) [新增]
|
6 | 2020-09-18 | 章程 |
|
|
7 | 2020-09-18 | 股权和公证书 |
|
|
8 | 2020-09-18 | 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
李秀英 540.0(万元)30.00%蒋平 720.0(万元)40.00% [退出]高莹 540.0(万元)30.00%
|
李秀英 540.0(万元)30.00%王广纳 540.0(万元)30.00% [新增]高莹 540.0(万元)30.00%阮珊 180.0(万元)10.00% [新增]
|
9 | 2020-07-21 | 章程或章程修正案通过日期 |
2020-05-21
|
2020-07-20
|
10 | 2020-07-21 | 章程修正案 |
|
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付