序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-18 | 法定代表人 |
秦子砚
|
王庆涛
|
2 | 2021-06-18 | 董事(理事)、经理、监事 |
秦子砚*,张双齐
|
秦子砚,王庆涛*,张双齐
|
3 | 2018-10-16 | 法定代表人 |
张浩
|
秦子砚
|
4 | 2018-10-16 | 董事(理事)、经理、监事 |
张浩*,张双齐
|
秦子砚*,张双齐
|
5 | 2018-05-10 | 企业类型 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
其他有限责任公司
|
6 | 2018-05-10 | 投资人 |
秦子砚,自然人股东,张浩,自然人股东
|
霸州市赋雅企业管理咨询有限公司,法人股东,霸州市耀毅房产经纪有限公司,法人股东
|
7 | 2018-03-28 | 注册资本 |
100万
|
5000万
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付