序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-10-22 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、个体户经营者、投资人、合伙事务执行人等变更) |
杨帅 [退出]
|
王彩红 [新增]
|
2 | 2020-10-22 | 投资人信息变更(包括投资人、出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
高魁魁 [退出]杨帅 [退出]
|
费晓明 :100.0000万元 [新增]王彩红 :900.0000万元 [新增]
|
3 | 2020-10-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
高魁魁:监事 [退出]杨帅:执行董事兼总经理 [退出]
|
费晓明:监事 [新增]王彩红:执行董事兼总经理 [新增]
|
4 | 2020-01-20 | 经营期限(营业期限)变更 |
自2015年07月14日 至2019年07月13日
|
自2015年07月14日 至2029年07月13日
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付