序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2013-09-10 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 徐云鹤;组织机构: 董力 职务: 董事;黄敬培 职务: 监事;徐云鹤 职务: 董事长;虞利明 职务: 董事;郑齐定 职务: 总经理;
|
法定代表人(负责人): 王惠民;组织机构: 董力 职务: 董事;黄敬培 职务: 监事;王惠民 职务: 董事长;虞利明 职务: 董事;郑齐定 职务: 总经理;
|
2 | 2010-12-30 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 虞利明;组织机构: 董力 职务: 董事;黄敬培 职务: 监事;徐云鹤 职务: 董事;虞利明 职务: 董事长;郑齐定 职务: 总经理;
|
法定代表人(负责人): 徐云鹤;组织机构: 董力 职务: 董事;黄敬培 职务: 监事;徐云鹤 职务: 董事长;虞利明 职务: 董事;郑齐定 职务: 总经理;
|
3 | 2008-12-22 | 投资人(股权)变更 |
股东: 杭州之江仪表有限公司, 900万; [退出]杭州市投资控股有限公司, 2100万;
|
股东: 杭州市投资控股有限公司, 2100万;董力, 900万; [新增]
|
4 | 2008-07-30 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 徐云鹤;组织机构: 董力 职务: 董事;黄敬培 职务: 监事;刘翌 职务: 董事;徐云鹤 职务: 董事长;郑齐定 职务: 总经理;
|
法定代表人(负责人): 虞利明;组织机构: 董力 职务: 董事;黄敬培 职务: 监事;徐云鹤 职务: 董事;虞利明 职务: 董事长;郑齐定 职务: 总经理;
|
5 | 2007-12-26 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 郑向炜;注册号: ********897;股东: 杭州工商信托投资股份有限公司, 900万;杭州市投资控股有限公司, 2100万;组织机构: 丁建萍 职务: 董事;黄敬培 职务: 监事;刘翌 职务: 董事;汪勇 职务: 董事;徐云鹤 职务: 董事;徐云鹤 职务: 总经理;郑向炜 职务: 董事;郑向炜 职务: 董事长;
|
法定代表人(负责人): 徐云鹤;注册号: ********;股东: 杭州之江仪表有限公司, 900万;杭州市投资控股有限公司, 2100万;组织机构: 董力 职务: 董事;黄敬培 职务: 监事;刘翌 职务: 董事;徐云鹤 职务: 董事长;郑齐定 职务: 总经理;
|
6 |
无
|
清算组成员:王慧民、董力、徐惠锋、陆云、龚燕敏、蒋英汉清算组组长:王惠民地址:杭州市上城区庆春路155号联系方式:********
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付