序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-06-21 | 联络员备案 |
俞霞玲
|
林小军
|
2 | 2017-03-30 | 联络员备案 |
陈云武
|
俞霞玲
|
3 | 2016-04-28 | 增、补、换照 |
|
电子营业执照数:1 本
|
4 | 2014-09-19 | 信息公示联络员备案 |
|
陈云武
|
5 | 2014-04-28 | 监事备案 |
何光勇 [退出]
|
蔡冬琴 [新增]
|
6 | 2014-04-28 | 经理备案 |
王旭光
|
王旭光
|
7 | 2014-04-28 | 董事备案 |
王旭光
|
王旭光
|
8 | 2014-04-28 | 投资人(股权)变更 |
王旭光 证照号码:******************;何光勇 证照号码:******************; [退出]
|
王旭光 证照号码:******************;
|
9 | 2014-04-28 | 董事备案 |
王旭光
|
王旭光
|
10 | 2014-04-28 | 经理备案 |
王旭光
|
王旭光
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付