序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-16 | 期限(经营期限、营业期限、驻在期限等) |
自2011-08-18至2021-08-18
|
永续经营
|
2 | 2021-11-16 | 期限(经营期限、营业期限、驻在期限等) |
2011-08-18,2021-08-18,10
|
2011-08-18,,
|
3 | 2021-11-16 | 章程或章程修正案通过日期 |
2018-05-04
|
2021-11-16
|
4 | 2021-11-16 | 章程修正案 |
|
|
5 | 2018-05-04 | 成员 |
祝宏德(监事),兰铃辉(执行董事),兰铃辉(总经理)
|
王林祥(执行董事),吴彩红(监事),王林祥(总经理)
|
6 | 2018-05-04 | 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
兰铃辉 9.6(万元)48.00% 祝宏德 5.2(万元)26.00% 王林祥 5.2(万元)26.00%
|
王林祥 19.0(万元)95.00% 吴彩红 1.0(万元)5.00%
|
7 | 2018-05-04 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) |
兰铃辉
|
王林祥
|
8 | 2018-05-04 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
股东名称:兰铃辉、出资额:9.600000、出资比例:48.000000; [退出]股东名称:王林祥、出资额:5.200000、出资比例:26.000000;股东名称:祝宏德、出资额:5.200000、出资比例:26.000000; [退出]
|
股东名称:王林祥、出资额:19.000000( + 265.38462% )、出资比例:95.000000;股东名称:吴彩红、出资额:1.000000、出资比例:5.000000; [新增]
|
9 | 2018-05-04 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
法定代表人:兰铃辉;董事长:兰铃辉;股东:王林祥;总经理:兰铃辉;监事:祝宏德;股东:祝宏德;股东:兰铃辉;
|
股东:;法定代表人:王林祥;股东:;监事:吴彩红;总经理:王林祥;董事长:王林祥;
|
10 | 2018-05-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
执行董事:兰铃辉 [退出]监事:祝宏德 [退出]总经理:兰铃辉 [退出]
|
执行董事:王林祥 [新增]监事:吴彩红 [新增]总经理:王林祥 [新增]
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付