序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-24 | 监事备案 |
彭学新
|
张奕
|
2 | 2020-12-24 | 投资人(股权)变更 |
彭晓懿;
|
王树红*;
|
3 | 2020-12-24 | 法定代表人变更 |
彭晓懿
|
王树红
|
4 | 2020-12-24 | 章程备案 |
2016-04-01章程备案
|
2020-12-03章程备案
|
5 | 2020-12-24 | 经理备案 |
彭晓懿
|
王树红*
|
6 | 2016-06-29 | 投资人(股权)变更 |
张奕;钟恒;
|
彭晓懿;
|
7 | 2016-06-29 | 章程备案 |
-
|
2016-04-01章程备案
|
8 | 2016-06-29 | 法定代表人变更 |
钟恒
|
彭晓懿
|
9 | 2016-06-29 | 监事备案 |
张奕
|
彭学新
|
10 | 2016-06-29 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
一人有限责任公司(自然人独资)
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付