序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李世新(董事)周炳乾(监事) [退出]王艳丽(监事) [退出]修川江(董事)孟令江(董事) [退出]徐霖(监事会主席) [退出]贾海庆(董事) [退出]王海平(董事长兼总经理) [退出]
|
李世新(董事)修川江(董事)王海平(董事长) [新增]尹卫安(董事) [新增]刘梦君(监事会主席) [新增]沈瑞婕(监事) [新增]金灿(监事) [新增]徐霏(董事兼总经理) [新增]
|
2 | 2020-10-28 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
新疆五家渠市军垦北路
|
新疆五家渠市青湖北路***号天力大厦三层
|
3 | 2020-10-28 | 章程备案 |
|
|
4 | 2020-10-28 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
贾海庆
|
王海平
|
5 | 2020-10-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李世新(董事)周炳乾(监事)王艳丽(监事)贾海庆(董事长兼总经理) [退出]修川江(董事)刘宝林(董事) [退出]孟令江(董事)王海平(监事) [退出]
|
李世新(董事)周炳乾(监事)王艳丽(监事)修川江(董事)孟令江(董事)徐霖(监事会主席) [新增]贾海庆(董事) [新增]王海平(董事长兼总经理) [新增]
|
6 | 2019-09-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
贾海庆王艳丽周炳乾孙树理 [退出]王海平孟令江王来成 [退出]王存德 [退出]
|
贾海庆王艳丽周炳乾李世新 [新增]王海平孟令江刘宝林 [新增]修川江 [新增]
|
7 | 2019-09-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
贾海庆方兵 [退出]周炳乾孙树理尹淑萍 [退出]孟令江王来成王存德
|
贾海庆王艳丽 [新增]周炳乾孙树理王海平 [新增]孟令江王来成王存德
|
8 | 2018-11-14 | 注册资本变更(或外资中方认缴资本变更) |
2100
|
10000
|
9 | 2018-11-14 | 注册资本变更(或外资中方认缴资本变更) |
****
|
*****
|
10 | 2018-11-14 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
新疆天顺源投资经营管理有限公司; 出资: 2100; 百分比: 100; 企业法人
|
新疆天顺源投资经营管理有限公司; 出资: 10000( + 376.19048% ); 百分比: 100; 企业法人
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付