序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-08-30 | 董事(理事)、经理、监事 |
张旭临 执行董事; [退出]张旭临 经理; [退出]李培 监事 [退出]
|
王茂 执行董事; [新增]王茂 经理; [新增]王登选 监事 [新增]
|
2 | 2018-08-30 | 董事(理事)、经理、监事 |
李培, [退出]张旭临* [退出]
|
王登选, [新增]王茂* [新增]
|
3 | 2018-08-30 | 董事(理事)、经理、监事 |
张旭临* 执行董事 [退出]张旭临* 经理 [退出]李培 监事 [退出]
|
王茂* 执行董事 [新增]王茂* 经理 [新增]王登选 监事 [新增]
|
4 | 2018-08-30 | 投资人 |
张旭临 自然人股东 [退出]
|
王茂 自然人股东 [新增]
|
5 | 2018-08-30 | 法定代表人 |
张旭临
|
王茂
|
6 | 2017-12-27 | 经营范围 |
餐饮管理;经济贸易咨询。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
|
餐饮服务(小吃);销售食品。餐饮管理;经济贸易咨询。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
|
7 | 2017-11-10 | 住所 |
北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦4层418-037号
|
北京市丰台区东铁营顺四条甲20号院北侧门脸房
|
8 | 2017-08-23 | 投资人 |
李伟 自然人股东 [退出]
|
张旭临 自然人股东 [新增]
|
9 | 2017-05-18 | 董事(理事)、经理、监事 |
李伟 执行董事; [退出]李伟 经理; [退出]李培 监事
|
张旭临 执行董事; [新增]张旭临 经理; [新增]李培 监事
|
10 | 2017-05-18 | 董事(理事)、经理、监事 |
李培,李伟* [退出]
|
李培,张旭临* [新增]
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付