序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-10-29 | 法定代表人变更 |
Sundaram Nagarajan
|
王迅飙
|
2 | 2019-10-29 | 高级管理人员备案 |
姓名: David Michael McGinnis; 证件号码: *********; 职位: 监事;姓名: David Overbeck Livingston; 证件号码: *********; 职位: 董事;姓名: Mary Ann Spiegel; 证件号码: *********; 职位: 董事; [退出]姓名: Sundaram Nagarajan; 证件号码: *********; 职位: 董事长; [退出]
|
姓名: David Michael McGinnis; 证件号码: *********; 职位: 监事;姓名: David Overbeck Livingston; 证件号码: *********; 职位: 董事;姓名: 夏军; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 王迅飙; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [新增]
|
3 | 2016-06-15 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 天合亚太有限公司; 出资额: ****; 百分比: ***%; 法人性质: 企业法人 [退出]
|
企业名称: 依工(中国)投资有限公司; 出资额: ****; 百分比: ***%; 法人性质: 企业法人 [新增]
|
4 | 2016-06-15 | 高级管理人员备案 |
姓名: Byoung Soo Min; 证件名称: ; 证件号码: M********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: David L.Bialosky; 证件名称: ; 证件号码: *********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: Michael Lingo; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [退出]姓名: 范鑫; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]
|
姓名: David Michael McGinnis; 证件名称: ; 证件号码: *********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: David Overbeck Livingston; 证件名称: ; 证件号码: *********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: Mary Ann Spiegel; 证件名称: ; 证件号码: *********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: Sundaram Nagarajan; 证件名称: ; 证件号码: *********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [新增]
|
5 | 2016-06-15 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:704851671
|
统一社会信用代码:*****C
|
6 | 2016-06-15 | 法定代表人变更 |
Michael Lingo
|
Sundaram Nagarajan
|
7 | 2016-06-15 | 名称变更 |
天合(宁波)电子元件紧固装置有限公司
|
依工(宁波)电子元件紧固装置有限公司
|
8 | 2016-06-15 | 组织机构变更 |
姓名: Byoung Soo Min; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: David L.Bialosky; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: Michael Lingo; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [退出]姓名: 范鑫; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]
|
姓名: David Michael McGinnis; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: David Overbeck ********; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: Mary Ann Spiegel; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: Sundaram Nagarajan; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [新增]
|
9 | 2016-02-01 | 高级管理人员备案 |
:MichaelLingo,DavidL.Bialosky,ByoungSooMin,袁梓欣 [退出]
|
:MichaelLingo,DavidL.Bialosky,ByoungSooMin,范鑫 [新增]
|
10 | 2015-07-20 | 高级管理人员备案 |
姓名: Byoung Soo Min; 证件名称: ; 证件号码: M********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: David L.Bialosky; 证件名称: ; 证件号码: *********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: Ervin Appelfeld; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [退出]姓名: 袁梓欣; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事
|
姓名: Byoung Soo Min; 证件名称: ; 证件号码: M********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: David L.Bialosky; 证件名称: ; 证件号码: *********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: Michael Lingo; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [新增]姓名: 袁梓欣; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付