序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-07 | 住所 |
北京市大兴区康庄路52号院14号楼1层107
|
北京市大兴区宏业东路2号院5号楼5层101室
|
2 | 2022-06-07 | 法定代表人 |
吴卓
|
王金晨
|
3 | 2022-06-07 | 董事(理事)、经理、监事 |
王占芳,吴卓*, [退出]赵显海
|
侯文建, [新增]王金晨*, [新增]王占芳,赵显海
|
4 | 2018-06-13 | 董事(理事)、经理、监事 |
高亚雄*, [退出]王占芳,赵显海
|
王占芳,吴卓*, [新增]赵显海
|
5 | 2018-06-13 | 董事(理事)、经理、监事 |
高亚雄* 执行董事 [退出]赵显海 经理王占芳 监事
|
吴卓* 执行董事 [新增]赵显海 经理王占芳 监事
|
6 | 2018-06-13 | 法定代表人 |
高亚雄
|
吴卓
|
7 | 2018-02-08 | 住所 |
北京市大兴区金星西路5号及5号院3号楼4层2单元506
|
北京市大兴区康庄路52号院14号楼1层107
|
8 | 2016-08-10 | 注册资本 |
2000万
|
5000万( + 150% )
|
9 | 2016-08-10 | 董事(理事)、经理、监事 |
王德江*, [退出]王占芳,赵显海
|
高亚雄*, [新增]王占芳,赵显海
|
10 | 2016-08-10 | 注册资本 |
2000万元
|
5000万元( + 150% )
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付