序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2014-02-28 | 董事(理事)、经理、监事 |
杨春冬* 执行董事杨春冬* 经理贾洪超 监事
|
杨春冬* 执行董事杨春冬* 经理贾洪超 监事
|
2 | 2014-02-28 | 投资人 |
无
|
贾洪超 自然人股东 [新增]杨春冬 自然人股东 [新增]
|
3 | 2014-02-21 | 董事(理事)、经理、监事 |
衣鹏泽* 执行董事 [退出]衣鹏泽* 经理 [退出]黄政伍 监事
|
王铁刚* 执行董事 [新增]王铁刚* 经理 [新增]黄政伍 监事
|
4 | 2014-02-21 | 法定代表人 |
衣鹏泽
|
王铁刚
|
5 | 2013-06-21 | 董事(理事)、经理、监事 |
刘宏伟* 执行董事 [退出]刘宏伟* 经理 [退出]黄政伍 监事
|
衣鹏泽* 执行董事 [新增]衣鹏泽* 经理 [新增]黄政伍 监事
|
6 | 2013-06-21 | 法定代表人 |
刘宏伟
|
衣鹏泽
|
7 | 2012-08-02 | 董事(理事)、经理、监事 |
张丹* 执行董事 [退出]张丹* 经理 [退出]张超 监事 [退出]
|
刘宏伟* 执行董事 [新增]刘宏伟* 经理 [新增]黄政伍 监事 [新增]
|
8 | 2012-08-02 | 认缴的出资额,认缴的出资方式,认缴的出资时间,实缴的出资额,实缴的出资方式,实缴的出资时间,投资人 |
张超 1.5 自然人股东 [退出]张丹 1.5 自然人股东 [退出]
|
黄政伍 1.5 自然人股东 [新增]刘宏伟 1.5 自然人股东 [新增]
|
9 | 2012-08-02 | 法定代表人 |
张丹
|
刘宏伟
|
10 | 2011-11-01 | 法定代表人 |
杨春冬
|
张丹
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付