序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-04-04 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
薛曙敏
|
王锐
|
2 | 2019-04-04 | 股东变更 |
时蕴玲 [退出]薛曙敏
|
王锐 [新增]薛曙敏
|
3 | 2019-04-04 | 法定代表人变更 |
薛曙敏
|
王锐
|
4 | 2015-07-06 | 经营期限变更 |
2014-08-23
|
2034-08-23
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付