序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-28 | 企业名称 |
北京空中互动科技有限公司
|
北京空中雷霆科技有限公司
|
2 | 2021-04-30 | 法定代表人 |
李翊
|
王雷雷
|
3 | 2021-04-30 | 董事(理事)、经理、监事 |
李翊*,杨明
|
姜腾,王雷雷*
|
4 | 2021-04-30 | 投资人 |
洪亮,自然人股东,王雷雷*,自然人股东
|
陈丽贞,自然人股东,王雷雷*,自然人股东
|
5 | 2020-11-11 | 投资人 |
韩军,自然人股东,杨明,自然人股东
|
洪亮,自然人股东,王雷雷*,自然人股东
|
6 | 2020-10-09 | 董事(理事)、经理、监事 |
韩军*,杨明
|
李翊*,杨明
|
7 | 2020-10-09 | 法定代表人 |
韩军
|
李翊
|
8 | 2020-10-09 | 注册资本 |
1000万
|
100万
|
9 | 2019-12-18 | 住所 |
北京市海淀区西直门外大街168号腾达大厦33层02、10、11号
|
北京市海淀区紫雀路33号院3号楼3层3334
|
10 | 2018-12-04 | 住所 |
北京市海淀区永定路乙1号院14号楼1层130号
|
北京市海淀区西直门外大街168号腾达大厦33层02、10、11号
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付