序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-26 | 负责人变更 |
杨彬 [退出]
|
石泽升 [新增]
|
2 | 2021-07-06 | 负责人变更 |
张亮 [退出]
|
杨彬 [新增]
|
3 | 2021-07-06 | 其他事项备案 |
中国邮政集团公司湖南省花垣县分公司
|
中国邮政集团有限公司湖南省花垣县分公司
|
4 | 2021-05-24 | 联络员备案 |
杨再良 *** 备案手机:***
|
吴胜虎 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
5 | 2018-05-22 | 负责人变更 |
李金萍 [退出]
|
张亮 [新增]
|
6 | 2016-12-23 | 负责人变更 |
刘敏 [退出]
|
李金萍 [新增]
|
7 | 2016-12-23 | 财务负责人 |
|
吴红艳
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付