序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-19 | 负责人变更 |
李霞 [退出]
|
秦文泽 [新增]
|
2 | 2021-03-24 | 联络员备案 |
石情娜 *** 备案手机:***
|
石情娜 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
3 | 2021-03-23 | 联络员备案 |
张晓枚 *** 备案手机:***
|
石情娜 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
4 | 2019-01-30 | 负责人变更 |
贾宏富 [退出]
|
李霞 [新增]
|
5 | 2014-04-29 | 法定代表人变更 |
张学军
|
贾宏富
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付