序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-11-18 | 董事(理事)、经理、监事 |
1 郭海红* 执行董事; 2 郭海红* 经理; 3 王清 监事;
|
1 罗宁* 执行董事; 2 罗宁* 经理; 3 王清 监事;
|
2 | 2019-11-18 | 法定代表人 |
郭海红
|
罗宁
|
3 | 2019-07-26 | 董事(理事)、经理、监事 |
1 贺若仪 * 执行董事; 2 贺若仪 * 经理; 3 曹永凤 监事;
|
1 郭海红 * 执行董事; 2 郭海红 * 经理; 3 王清 监事;
|
4 | 2019-07-26 | 法定代表人 |
贺若仪
|
郭海红
|
5 | 2019-07-26 | 投资人 |
1 贺若仪 自然人股东;
|
1 郭海红 自然人股东;
|
6 | 2019-04-02 | 经营范围 |
餐饮管理;销售食品;餐饮服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品、餐饮服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
餐饮管理;销售新鲜水果;销售食品;餐饮服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品、餐饮服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
7 | 2018-04-24 | 法定代表人 |
赵嘉润
|
贺若仪
|
8 | 2018-04-24 | 投资人 |
1 赵嘉润 自然人股东
|
1 贺若仪 自然人股东
|
9 | 2018-04-24 | 董事(理事)、经理、监事 |
(注:标有*标志的为法定代表人) 1 赵嘉润* 执行董事 2 赵嘉润* 经理 3 曹笑 监事
|
(注:标有*标志的为法定代表人) 1 贺若仪* 执行董事 2 贺若仪* 经理 3 曹永凤 监事
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付