序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-17 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
法定代表人(负责人)情况变更
|
法定代表人(负责人)情况变更
|
2 | 2020-07-28 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
法定代表人(负责人)情况变更
|
法定代表人(负责人)情况变更
|
3 | 2020-07-28 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
张燕
|
张世韬
|
4 | 2019-04-09 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
郭正可
|
张燕
|
5 | 2019-04-09 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
法定代表人(负责人)情况变更
|
法定代表人(负责人)情况变更
|
6 | 2016-04-28 | 其他事项备案 |
联络员信息变更
|
联络员信息变更
|
7 | 2016-04-28 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
法定代表人(负责人)情况变更
|
法定代表人(负责人)情况变更
|
8 | 2016-04-28 | 负责人(法定代表人、首席代表、合伙事务执行人等)变更 |
蔡春姝
|
郭正可
|
9 | 2016-03-11 | 其他事项备案 |
企业正/副本换照
|
企业正/副本换照
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付