序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-22 | 章程修正案备案 |
无
|
2021-11-23章程修正案
|
2 | 2021-12-22 | 投资人(股权)变更 |
上海青年实业(集团)有限公司;上海强生交通(集团)有限公司;京华永业投资有限公司; [退出]
|
上海青年实业(集团)有限公司;上海强生交通(集团)有限公司;曹云鹏; [新增]
|
3 | 2021-08-24 | 章程修正案备案 |
无
|
2021-08-09章程修正案
|
4 | 2021-08-24 | 投资人(股权)变更 |
上海青年实业(集团)有限公司;京华永业投资有限公司;上海强生控股股份有限公司; [退出]
|
上海青年实业(集团)有限公司;京华永业投资有限公司;上海强生交通(集团)有限公司; [新增]
|
5 | 2019-06-13 | 法定代表人变更 |
杨建华
|
胡喆
|
6 | 2019-06-13 | 董事备案 |
曹礼平 [退出]沈铭徐耀生 [退出]蔡丰 [退出]杨建华
|
杨建华王琪 [新增]张晓 [新增]胡喆 [新增]沈铭
|
7 | 2019-06-13 | 章程修正案备案 |
无
|
2019-03-08章程修正案
|
8 | 2016-05-10 | 董事备案 |
陆民 [退出]樊建林 [退出]徐耀生刘明华 [退出]陈永 [退出]刘明华 [退出]
|
杨建华 [新增]蔡丰 [新增]沈铭 [新增]曹礼平 [新增]徐耀生
|
9 | 2016-05-10 | 法定代表人变更 |
刘明华
|
杨建华
|
10 | 2016-05-10 | 章程修正案备案 |
无
|
2016-03-30章程修正案
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付