序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-02-21 | 章程备案 |
无
|
2022-02-19法定代表人、总经理
|
2 | 2022-02-21 | 法定代表人变更 |
唐明凡
|
范东风
|
3 | 2022-02-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
范东风
|
范东风
|
4 | 2022-02-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
唐明凡 [退出]
|
范东风 [新增]
|
5 | 2022-01-15 | 联络员备案 |
全和平 *** 备案手机:***
|
冯蓉 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
6 | 2021-08-30 | 股东变更 |
范东风 ,刘桂香 [退出]
|
范东风 ,胡华元 [新增]
|
7 | 2021-08-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘桂香 [退出]
|
胡华元 [新增]
|
8 | 2021-08-30 | 章程备案 |
无
|
2021-08-27第三章第六条
|
9 | 2020-07-10 | 法定代表人变更 |
范东风
|
唐明凡
|
10 | 2020-07-10 | 章程备案 |
无
|
2020-07-09法人,总经理变更备案
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付