序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-10-26 | 法定代表人变更 |
蔡国强
|
董玉华
|
2 | 2022-10-26 | 其他变更 |
姓名:董克勤,职务:监事;姓名:蔡国强,职务:执行董事;姓名:蔡国强,职务:经理;
|
姓名:董玉华,职务:经理;姓名:董克勤,职务:监事;姓名:董玉华,职务:执行董事;
|
3 | 2017-07-27 | 其他变更 |
|
9******04466P
|
4 | 2017-07-27 | 其他变更 |
|
*****P
|
5 | 2015-07-06 | 经营范围变更 |
一般经营项目:一般经营项目:艺术品创作、加工、展览、销售;国内外文化交流(不含宗教文化)。***;
|
一般经营项目:艺术品创作、加工、展览、销售;国内外文化交流(不含宗教文化)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。;
|
6 | 2015-07-05 | 经营范围变更 |
一般经营项目:一般经营项目:艺术品创作、加工、展览、销售;国内外文化交流(不含宗教文化)。***;
|
一般经营项目:艺术品创作、加工、展览、销售;国内外文化交流(不含宗教文化)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。;
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付