序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-05-07 | 投资人 |
宋军 自然人股东鲁滢 自然人股东 [退出]
|
宋军 自然人股东袁晓晴 自然人股东 [新增]
|
2 | 2017-12-14 | 董事(理事)、经理、监事 |
鲁滢* 执行董事 [退出]鲁滢* 经理 [退出]宋军 监事
|
袁晓晴* 执行董事 [新增]袁晓晴* 经理 [新增]宋军 监事
|
3 | 2017-12-14 | 法定代表人 |
鲁滢
|
袁晓晴
|
4 | 2017-05-05 | 董事(理事)、经理、监事 |
杨姗* 执行董事 [退出]杨姗* 经理 [退出]宋军 监事
|
鲁滢* 执行董事 [新增]鲁滢* 经理 [新增]宋军 监事
|
5 | 2017-05-05 | 投资人 |
宋军 自然人股东杨姗 自然人股东 [退出]
|
宋军 自然人股东鲁滢 自然人股东 [新增]
|
6 | 2017-05-05 | 法定代表人 |
杨姗
|
鲁滢
|
7 | 2015-12-18 | 投资人 |
变更前(注:标有*标志的为法定代表人)孟繁荣* 执行董事 [退出]孟繁荣* 经理 [退出]张唯 监事 [退出]
|
变更后(注:标有*标志的为法定代表人)杨姗* 执行董事 [新增]杨姗* 经理 [新增]宋军 监事 [新增]
|
8 | 2015-12-18 | 董事(理事)、经理、监事 |
孟繁荣* 执行董事 [退出]孟繁荣* 经理 [退出]张唯 监事 [退出]
|
杨姗* 执行董事 [新增]杨姗* 经理 [新增]宋军 监事 [新增]
|
9 | 2015-12-18 | 投资人 |
孟繁荣 自然人股东 [退出]张唯 自然人股东 [退出]
|
宋军 自然人股东 [新增]杨姗 自然人股东 [新增]
|
10 | 2015-12-18 | 经营范围 |
组织文化艺术交流活动;电脑图文设计;设计、制作广告;会议服务;承办展览展示;销售工艺品。
|
组织文化艺术交流活动;电脑图文设计;设计、制作广告;会议服务;承办展览展示;影视策划、文艺创作;体育运动项目经营(高危险性体育项目除外);网上销售工艺品。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付