序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-08 | 联络员备案 |
谌慧滨 *** 备案手机:***
|
陈妍 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2019-12-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
徐海 [退出]
|
陈海 [新增]
|
3 | 2019-12-16 | 章程备案 |
无
|
2019-12-13新章程
|
4 | 2019-12-16 | 财务负责人 |
黎海清 ***
|
黄光辉 ***
|
5 | 2019-12-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
余颖 [退出]
|
徐海 [新增]
|
6 | 2019-12-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
胡福先 [退出]
|
谌慧滨 [新增]
|
7 | 2019-12-16 | 联络员备案 |
胡福先 *** 备案手机:***
|
谌慧滨 *** 备案手机:***
|
8 | 2019-12-16 | 股东变更 |
陈立上 , [退出]胡福先 , [退出]余颖 [退出]
|
长沙乐思教育科技有限公司 , [新增]谌慧滨 [新增]
|
9 | 2019-12-16 | 法定代表人变更 |
胡福先
|
谌慧滨
|
10 | 2017-06-12 | 联络员备案 |
胡福先 备案手机:*****
|
胡福先 备案手机:***** (网上办理)
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付