序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-25 | 住所 |
北京市北京经济技术开****区文化园东路6号1幢03A10
|
北京市顺义区金关北二街3号院3号楼6层657
|
2 | 2022-04-25 | 董事(理事)、经理、监事 |
吕继坚,谢辉*,徐周利
|
吕继坚,孙美清, [新增]谢辉*,徐周利
|
3 | 2020-04-28 | 经营范围 |
餐饮服务。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;餐饮服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
|
餐饮服务;销售食品。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;餐饮服务、销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
|
4 | 2017-11-15 | 经营范围 |
餐饮服务:中型餐馆(含凉菜、不含裱花蛋糕、含生食海产品)(餐饮服务许可证有效期至2017年11月17日)。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
|
餐饮服务。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;餐饮服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
|
5 | 2016-07-20 | 董事(理事)、经理、监事 |
董文政 执行董事; [退出]谢辉 经理;陈静 监事 [退出]
|
徐周利 执行董事; [新增]谢辉 经理;吕继坚 监事 [新增]
|
6 | 2016-07-20 | 董事(理事)、经理、监事 |
陈静, [退出]董文政, [退出]谢辉*
|
吕继坚, [新增]谢辉*,徐周利 [新增]
|
7 | 2016-07-20 | 投资人 |
变更前(注:标有*标志的为法定代表人)董文政 执行董事 [退出]谢辉* 经理陈静 监事 [退出]
|
变更后(注:标有*标志的为法定代表人)徐周利 执行董事 [新增]谢辉* 经理吕继坚 监事 [新增]
|
8 | 2016-07-20 | 董事(理事)、经理、监事 |
董文政 执行董事 [退出]谢辉* 经理陈静 监事 [退出]
|
徐周利 执行董事 [新增]谢辉* 经理吕继坚 监事 [新增]
|
9 | 2016-07-20 | 投资人 |
董文政 自然人股东 [退出]谢辉 自然人股东王登立 自然人股东 [退出]
|
徐周利 自然人股东 [新增]谢辉 自然人股东
|
10 | 2015-03-18 | 董事(理事)、经理、监事 |
董文政 执行董事;王登立 经理; [退出]陈静 监事
|
董文政 执行董事;谢辉 经理; [新增]陈静 监事
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付