序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姚文庆 [退出]
|
贾伟 [新增]
|
2 | 2021-08-18 | 法定代表人变更 |
姚文庆
|
贾伟
|
3 | 2020-12-09 | 章程备案 |
无
|
2020-12-09公司章程增加党建工作
|
4 | 2020-07-10 | 法定代表人变更 |
吴经坤
|
姚文庆
|
5 | 2020-07-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吴经坤 [退出]
|
姚文庆 [新增]
|
6 | 2020-03-31 | 联络员备案 |
李勤芝 *** 备案手机:***
|
张凤丽 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
7 | 2019-09-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
施学兵 [退出]
|
刘洪浩 [新增]
|
8 | 2019-09-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘平 [退出]
|
赵钰松 [新增]
|
9 | 2019-09-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘平 [退出]
|
赵钰松 [新增]
|
10 | 2019-09-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
施学兵 [退出]
|
刘洪浩 [新增]
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付