序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-12-12 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********97794H
|
2 | 2017-12-12 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:于德林;原联络员固定电话:*******;原联络员移动电话:******** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:;原联络人员证件号码:********;原财务负责人姓名:;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:;原财务负责人身份证件号码:
|
现联络员姓名:周留庆;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:******** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:;现联络人员证件号码:********;现财务负责人姓名:周留庆;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:;现财务负责人身份证件号码:********
|
3 | 2017-12-12 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2018-11-30
|
营业期限至: 2028-11-30
|
4 | 2017-12-12 | 住所变更 |
浦江县经济开****区(班班大道**号)
|
浙江省浦江县金垒大道***号
|
5 | 2010-11-11 | 高级管理人员备案 |
姓名: 何余旦; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 金明生; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [退出]姓名: 金明生; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出]姓名: 王菊花; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 [退出]姓名: 王君芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 副董事长 [退出]
|
姓名: 方鸿雁; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 [新增]姓名: 黄小红; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 于惠阳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 副董事长 [新增]姓名: 赵剑峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [新增]姓名: 赵剑峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [新增]
|
6 | 2010-11-11 | 组织机构变更 |
姓名: 何余旦; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 金明生; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [退出]姓名: 金明生; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出]姓名: 王菊花; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 [退出]姓名: 王君芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 副董事长 [退出]
|
姓名: 方鸿雁; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 [新增]姓名: 黄小红; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 于惠阳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 副董事长 [新增]姓名: 赵剑峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [新增]姓名: 赵剑峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [新增]
|
7 | 2010-11-11 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
金明生
|
赵剑峰
|
8 | 2010-09-29 | 实收资本变更 |
799
|
1480( + 85.23154% )
|
9 | 2010-05-20 | 实收资本变更 |
325.9805
|
799( + 145.10669% )
|
10 | 2008-01-18 | 集团编号升级 |
注册号:企独浙金总字第001830号 [退出]
|
注册号:***** [新增]
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付