序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-08 | 章程备案 |
无
|
2021-05-27章程备案
|
2 | 2021-06-08 | 经营期限(营业期限)变 |
2012-08-29~2022-08-28
|
2012-08-29~
|
3 | 2021-06-08 | 投资人(股权)变更 |
占承昆;
|
上海权赞贸易有限公司;
|
4 | 2021-06-08 | 董事备案 |
占承昆
|
邓清明*
|
5 | 2021-06-08 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
6 | 2021-06-08 | 法定代表人变更 |
占承昆
|
邓清明
|
7 | 2019-08-21 | 投资人(股权)变更 |
朱筠;
|
占承昆;
|
8 | 2019-08-21 | 章程备案 |
2017-01-22章程备案
|
2019-08-14章程备案
|
9 | 2019-08-21 | 法定代表人变更 |
朱筠
|
占承昆
|
10 | 2017-01-24 | 监事备案 |
陈锋
|
夏修龙
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付