序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-10 | 住所 |
北京市大兴区魏善庄镇龙海路3号161室
|
北京市大兴区魏善庄镇中心路100号院036室平房
|
2 | 2017-04-20 | 住所 |
北京市大兴区魏善庄镇刘家场村村委会南100米
|
北京市大兴区魏善庄镇龙海路3号161室
|
3 | 2016-03-14 | 董事(理事)、经理、监事 |
邓辉*,吴凯军
|
邓辉*,黄宏伟
|
4 | 2016-03-14 | 投资人 |
邓辉*,自然人股东,吴凯军,自然人股东
|
邓辉*,自然人股东,黄宏伟,自然人股东
|
5 | 2011-08-02 | 投资人 |
1 邓辉* 200 自然人股东; 2 吴凯军 150 自然人股东; 3 王从喜 150 自然人股东;
|
1 邓辉* 350 自然人股东; 2 吴凯军 150 自然人股东;
|
6 | 2010-11-16 | 住所 |
北京市大兴区西红门镇同华南大街10号103室
|
北京市大兴区魏善庄镇刘家场村村委会南100米
|
7 | 2010-11-03 | 法定代表人 |
杨毅
|
邓辉
|
8 | 2010-11-03 | 经营范围 |
承办展览展示;组织文化艺术交流活动(不含演出);电脑图文设计制作;设计、制作、代理、****布广告;会议服务(不含食宿);企业形象策划;科技开****、技术推广;投资管理咨询;室内装璜及设计;专业承包;园林绿化工程;园林设计;建筑装饰设计;舞台设计。
|
环保设备科技开****、技术服务、转让、咨询;软件开****;维修计算机;施工总承包;专业承包;销售建筑材料、装饰材料、机械设备、金属制品、塑料制品、纸制品、电子产品、化工产品(不含危险化学品、不含一类易制毒化学品)。
|
9 | 2010-11-03 | 投资人 |
1 赵翠霞 255 自然人股东; 2 杨毅 245 自然人股东;
|
1 邓辉* 200 自然人股东; 2 吴凯军 150 自然人股东; 3 王从喜 150 自然人股东;
|
10 | 2010-11-03 | 董事(理事)、经理、监事 |
1 杨毅* 执行董事; 2 杨毅* 经理; 3 赵翠霞 监事;
|
1 邓辉* 执行董事; 2 邓辉* 经理; 3 吴凯军 监事;
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付