序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-22 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
李彦锐; [退出]陈文峰;
|
郑云飞; [新增]陈文峰;
|
2 | 2020-12-22 | 法定代表人变更 |
李彦锐
|
郑云飞
|
3 | 2020-12-22 | 投资人(股权)变更 |
李彦锐 出资 240万人民币; [退出]陈文峰 出资 60万人民币;
|
郑云飞 出资 240万人民币; [新增]陈文峰 出资 60万人民币;
|
4 | 2020-12-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郑云飞 [退出]
|
翁菊红 [新增]
|
5 | 2019-04-28 | 经营期限 |
2008年1月8日 至 2018年1月7日
|
2008年1月8日 至 长期
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付