序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-21 | 住所 |
北京市东城区前永康胡同11号1层105室
|
北京市东城区南竹杆胡同6号楼9层01-017
|
2 | 2021-10-15 | 住所 |
北京市东城区王府井大街219号6层101内06-175
|
北京市东城区前永康胡同11号1层105室
|
3 | 2021-03-01 | 注册资本 |
150万
|
1000万( + 566.66667% )
|
4 | 2020-06-09 | 董事(理事)、经理、监事 |
陈霭茵 执行董事; [退出]陈霭茵 经理; [退出]付紫鹏 监事
|
郑伟军 执行董事; [新增]郑伟军 经理; [新增]付紫鹏 监事
|
5 | 2020-06-09 | 董事(理事)、经理、监事 |
陈霭茵*, [退出]付紫鹏
|
付紫鹏,郑伟军* [新增]
|
6 | 2020-06-09 | 董事(理事)、经理、监事 |
陈霭茵* 执行董事 [退出]陈霭茵* 经理 [退出]付紫鹏 监事
|
郑伟军* 执行董事 [新增]郑伟军* 经理 [新增]付紫鹏 监事
|
7 | 2020-06-09 | 法定代表人 |
陈霭茵
|
郑伟军
|
8 | 2020-04-08 | 董事(理事)、经理、监事 |
欧阳金铜 执行董事; [退出]欧阳金铜 经理; [退出]付紫鹏 监事
|
陈霭茵 执行董事; [新增]陈霭茵 经理; [新增]付紫鹏 监事
|
9 | 2020-04-08 | 董事(理事)、经理、监事 |
付紫鹏,欧阳金铜* [退出]
|
陈霭茵*, [新增]付紫鹏
|
10 | 2020-04-08 | 董事(理事)、经理、监事 |
欧阳金铜* 执行董事 [退出]欧阳金铜* 经理 [退出]付紫鹏 监事
|
陈霭茵* 执行董事 [新增]陈霭茵* 经理 [新增]付紫鹏 监事
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付