序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-16 | 法定代表人 |
陈建滨
|
郑斌斌
|
2 | 2020-09-16 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2023-05-25;任职起始日期:2020-05-26;姓名:陈建滨;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|
3 | 2020-09-16 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:是;证件名称:身份证;任职截止日期:2023-05-25;任职起始日期:2020-05-26;姓名:陈建滨;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|
4 | 2020-09-16 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2023-05-25;任职起始日期:2020-05-26;姓名:苏建新;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|
5 | 2020-09-16 | 法定代表人信息 |
姓名:陈建滨;任职截止日期:2023-05-25;任职起始日期:2020-05-26;
|
姓名:郑斌斌;任职截止日期:2023-09-13;任职起始日期:2020-09-14;
|
6 | 2020-09-16 | 董事、监事、经理人员信息 |
空
|
陈建滨
|
7 | 2020-09-16 | 董事、监事、经理人员信息 |
空
|
郑斌斌
|
8 | 2020-09-16 | 负责人变更 |
姓名:陈建滨; [退出]
|
姓名:郑斌斌; [新增]
|
9 | 2020-09-16 | 负责人变更 |
陈建滨 [退出]
|
郑斌斌 [新增]
|
10 | 2020-05-27 | 董事、监事、经理人员信息 |
任职截止日期:空;任职起始日期:2015-01-29;
|
任职截止日期:2023-05-25;任职起始日期:2020-05-26;
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付