序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-11-16 | 法定代表人 |
王瑞伟
|
郭大明
|
2 | 2018-11-16 | 董事、监事、经理人员信息 |
任职截止日期:2021-06-23;任职起始日期:2018-06-24;姓名:王瑞伟;
|
任职截止日期:2021-11-15;任职起始日期:2018-11-16;姓名:郭大明;
|
3 | 2018-11-16 | 法定代表人信息 |
姓名:王瑞伟;任职截止日期:2021-06-23;任职起始日期:2018-06-24;
|
姓名:郭大明;任职截止日期:2021-11-15;任职起始日期:2018-11-16;
|
4 | 2018-11-16 | 负责人变更 |
王瑞伟 [退出]
|
郭大明 [新增]
|
5 | 2018-11-16 | 负责人变更 |
姓名:王瑞伟; [退出]
|
姓名:郭大明; [新增]
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付