序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-01 | 董事、监事、经理人员信息 |
任职截止日期:2016-07-09;任职起始日期:2013-07-10;姓名:韩怡飞;
|
任职截止日期:2023-06-27;任职起始日期:2020-06-28;姓名:郭帅;
|
2 | 2020-07-01 | 董事、监事、经理人员信息 |
任职截止日期:2016-07-09;任职起始日期:2013-07-10;姓名:杨盛;
|
任职截止日期:2023-06-27;任职起始日期:2020-06-28;姓名:郭杰林;
|
3 | 2019-08-15 | 投资人实缴出资信息 |
本期实缴出资额: 1000.0出资日期: 2013-07-09
|
空
|
4 | 2019-08-15 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司
|
有限责任公司(自然人独资)
|
5 | 2019-08-15 | 投资人变更 |
本期实缴出资额: 1000.0;出资日期: 2013-07-09 [退出]
|
空
|
6 | 2017-09-22 | 法定代表人 |
张春萌
|
郭帅
|
7 | 2017-09-22 | 法定代表人信息 |
姓名:张春萌;任职截止日期:2017-06-08;任职起始日期:2014-06-09;
|
姓名:郭帅;任职截止日期:2020-09-19;任职起始日期:2017-09-20;
|
8 | 2017-09-22 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:是;证件名称:身份证;任职截止日期:2017-06-08;任职起始日期:2014-06-09;姓名:张春萌;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|
9 | 2017-09-22 | 董事、监事、经理人员信息 |
空
|
郭帅
|
10 | 2017-09-22 | 负责人变更 |
姓名:张春萌; [退出]
|
姓名:郭帅; [新增]
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付