序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-02-08 | 法定代表人 |
郭起华
|
郭海燕
|
2 | 2021-02-08 | 董事、监事、经理人员信息 |
空
|
郭海燕
|
3 | 2021-02-08 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2022-07-17;任职起始日期:2019-07-18;姓名:刘友静;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|
4 | 2021-02-08 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:是;任职截止日期:2022-07-17;任职起始日期:2019-07-18;
|
法定代表人标识:否;任职截止日期:2024-02-07;任职起始日期:2021-02-08;
|
5 | 2021-02-08 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2022-07-17;任职起始日期:2019-07-18;姓名:郭起华;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|
6 | 2021-02-08 | 法定代表人信息 |
姓名:郭起华;任聘单位:股东会;任职截止日期:2022-07-17;任职起始日期:2019-07-18;产生方式:选举;
|
姓名:郭海燕;任聘单位:执行董事;任职截止日期:2024-02-07;任职起始日期:2021-02-08;产生方式:聘用;
|
7 | 2021-02-08 | 董事、监事、经理人员信息 |
空
|
尚文广
|
8 | 2021-02-08 | 负责人变更 |
姓名:郭起华; [退出]
|
姓名:郭海燕; [新增]
|
9 | 2021-02-08 | 负责人变更 |
郭起华 [退出]
|
郭海燕 [新增]
|
10 | 2020-02-26 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
天津市武清区大王古庄镇小王古庄村南镇砖瓦厂北侧
|
天津市武清区京滨工业园古兴路12号第四、五、六号厂房
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付