序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-16 | 董事备案 |
陈玉琴
|
郭燕*
|
2 | 2021-08-16 | 投资人(股权)变更 |
陈玉琴;
|
郭燕*;
|
3 | 2021-08-16 | 法定代表人变更 |
陈玉琴
|
郭燕
|
4 | 2021-08-16 | 章程备案 |
无
|
2021-08-01章程备案
|
5 | 2020-08-14 | 监事备案 |
李智兵
|
陈玉锋
|
6 | 2020-08-14 | 章程备案 |
无
|
2020-08-03章程备案
|
7 | 2020-08-14 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
8 | 2020-08-14 | 投资人(股权)变更 |
李智兵;陈玉琴;
|
陈玉琴;
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付