序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-25 | 经营范围变更 |
电子产品、通讯设备、教学设备、计算机网络设备、办公设备、计算机软硬件的批****、零售;供应链管理;通讯工程(以上项目依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**
|
一般项目:移动通信设备销售,电子产品销售,教学专用仪器销售,办公设备销售,办公设备租赁服务,供应链管理服务,非居住房地产租赁,土地使用权租赁,国内贸易代理,销售代理,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
|
2 | 2020-11-19 | 投资人(股权)变更 |
投资人:蔡光辉 ; [退出]投资人:韦欣琪 ; [退出]
|
投资人:金伟伟 ; [新增]投资人:郝华松 ; [新增]
|
3 | 2020-11-19 | 其他变更 |
姓名:韦欣琪,职务:监事;姓名:金松来,职务:执行董事;姓名:金松来,职务:经理;
|
姓名:金伟伟,职务:执行董事;姓名:金伟伟,职务:经理;姓名:韦欣琪,职务:监事;
|
4 | 2020-11-19 | 投资人(股权)变更 |
投资人:蔡光辉,出资额:300万,占60%,出资方式:货币,出资时间:2049-12-26; [退出]投资人:韦欣琪,出资额:200万,占40%,出资方式:货币,出资时间:2049-12-26; [退出]
|
投资人:金伟伟,出资额:335万,占67%,出资方式:货币,出资时间:2049-12-26; [新增]投资人:郝华松,出资额:165万,占33%,出资方式:货币,出资时间:2049-12-26; [新增]
|
5 | 2020-11-19 | 法定代表人变更 |
金松来
|
金伟伟
|
6 | 2020-11-06 | 法定代表人变更 |
蔡光辉
|
金松来
|
7 | 2020-11-06 | 其他变更 |
姓名:蔡光辉,职务:执行董事;姓名:蔡光辉,职务:经理;姓名:韦欣琪,职务:监事;
|
姓名:韦欣琪,职务:监事;姓名:金松来,职务:执行董事;姓名:金松来,职务:经理;
|
8 | 2020-08-19 | 投资人(股权)变更 |
投资人:蔡光辉 ;投资人:沈晓钦 ; [退出]
|
投资人:蔡光辉 ;投资人:韦欣琪 ; [新增]
|
9 | 2020-08-19 | 其他变更 |
姓名:沈晓钦,职务:监事;姓名:蔡光辉,职务:执行董事;姓名:蔡光辉,职务:经理;
|
姓名:蔡光辉,职务:执行董事;姓名:蔡光辉,职务:经理;姓名:韦欣琪,职务:监事;
|
10 | 2020-08-19 | 投资人(股权)变更 |
投资人:蔡光辉,出资额:300万,占60%,出资方式:货币,出资时间:2049-12-26;投资人:沈晓钦,出资额:200万,占40%,出资方式:货币,出资时间:2049-12-26; [退出]
|
投资人:蔡光辉,出资额:300万,占60%,出资方式:货币,出资时间:2049-12-26;投资人:韦欣琪,出资额:200万,占40%,出资方式:货币,出资时间:2049-12-26; [新增]
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付