序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-10-14 | 法定代表人变更 |
赵丁开
|
闫婕
|
2 | 2020-10-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
赵丁开 [退出]
|
闫婕 [新增]
|
3 | 2020-04-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
赵丁开 [退出]
|
蒋永健 [新增]
|
4 | 2020-04-20 | 法定代表人变更 |
蒋永健
|
赵丁开
|
5 | 2020-04-20 | 联络员备案 |
蒋永健 *** 备案手机:***
|
赵丁开 *** 备案手机:***
|
6 | 2020-04-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
蒋永健 [退出]
|
赵丁开 [新增]
|
7 | 2020-03-24 | 地址变更 |
石家庄长安区翠屏东路河北通用玻璃厂东侧
|
河北省石家庄市桥西区新石中路163号珍兴苑2号楼4单元101
|
8 | 2020-01-03 | 联络员备案 |
吴晖 *** 备案手机:***
|
蒋永健 *** 备案手机:***
|
9 | 2020-01-03 | 财务负责人 |
|
李刚 ***
|
10 | 2020-01-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张娅 [退出]
|
蒋永健 [新增]
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付