序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-05 | 外商投资企业董事、监事、经理人员信息 |
委派方:ACM NORTH CHINA (HK) LIMITED.;姓名:LAURENT XAVIER CASTELLA;国籍:瑞士;任职起始日期:2015-01-21;任职截止日期:2018-01-20;;
|
委派方:AGIE CHARMILLES CHINA (HK) LIMITED;姓名:SCOTT MATTHEW FOSDICK;国籍:美国;任职起始日期:2020-12-09;任职截止日期:空;;
|
2 | 2017-06-05 | 投资人变更 |
投资人名称(中文):ACM NORTH CHINA (HK) LIMITED.;
|
投资人名称(中文):AGIE CHARMILLES CHINA (HK) LIMITED;投资人类型:外国(地区)企业; [新增]投资方注册号或机构代码:517228; [新增]证照类型:其他;证照号码:517228; [新增];
|
3 | 2017-06-05 | 住所或经营场所信息 |
住所(经营场所):天津自贸区(天津港保税区)海滨十路129号B2057室场所(经营场所)产权:租赁单位产权房住所(经营场所)租赁期限起:2013-09-05住所(经营场所)租赁期限止:2014-09-04街道乡镇:空
|
住所(经营场所):天津自贸试验区(天津港保税区)海滨十路129号B2057室场所(经营场所)产权:其他住所(经营场所)租赁期限起:空住所(经营场所)租赁期限止:空街道乡镇:保税区管委会
|
4 | 2017-06-05 | 住所 |
天津自贸区(天津港保税区)海滨十路129号B2057室;
|
天津自贸试验区(天津港保税区)海滨十路129号B2057室;
|
5 | 2015-06-11 | 外商投资企业董事、监事、经理人员信息 |
姓名:耿丙强;任职起始日期:2015-01-21;任职截止日期:2018-01-20;法定代表人标志:否;;
|
姓名:陈以祥;任职起始日期:2015-06-09;任职截止日期:2018-06-08;法定代表人标志:是;;
|
6 | 2015-06-11 | 外商投资企业法定代表人信息 |
姓名:耿丙强;任职截止日期:2018-01-20;任职起始日期:2015-01-21;;
|
姓名:陈以祥;任职截止日期:2018-06-08;任职起始日期:2015-06-09;;
|
7 | 2015-06-11 | 法定代表人 |
耿丙强;
|
陈以祥;
|
8 | 2015-06-11 | 负责人变更 |
耿丙强;
|
陈以祥;
|
9 | 2015-06-11 | 负责人变更 |
姓名:耿丙强; [退出]
|
姓名:陈以祥; [新增]
|
10 | 2015-06-11 | 住所或经营场所信息 |
住所(经营场所)所在行政区划:滨海新区住所(经营场所):天津港保税区海滨十路129号B2057室住所(经营场所)所在区域:保税
|
住所(经营场所)所在行政区划:自贸试验区住所(经营场所):天津自贸区(天津港保税区)海滨十路129号B2057室住所(经营场所)所在区域:市自贸区市场监管局
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付