序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-09-06 | 股东备案 |
陈明雄,董事长,总经理;黄素萍,监事;赖玉嫦,副董事长,经理;梁润高,董事;刘风莲,监事;谢学知,监事会主席; [退出]叶文光,监事;赵仕析,监事
|
陈明雄,董事长,总经理;黄素萍,监事;赖玉嫦,副董事长,经理;梁润高,董事;刘风莲,监事;肖明树,监事会主席; [新增]叶文光,监事;赵仕析,监事
|
2 | 2018-09-06 | 股东备案 |
陈明雄,董事长,总经理;黄素萍,监事;赖玉嫦,副董事长,经理;梁润高,董事; [退出]刘风莲,监事;肖明树,监事会主席;叶文光,监事;赵仕析,监事
|
陈明雄,董事长,总经理;黄娟娟,董事; [新增]黄素萍,监事;赖玉嫦,副董事长,经理;刘风莲,监事;肖明树,监事会主席;叶文光,监事;赵仕析,监事
|
3 | 2018-09-06 | 法定代表人 |
陈小翠
|
陈明雄
|
4 | 2016-03-24 | 章程备案 |
|
章程修正案
|
5 | 2016-03-24 | 经营范围 |
门卫、巡逻、守护、区域秩序维护、随身护卫、安全检查、安全技术防范、安全风险评估等;销售:保安器材、保安用品、保安服装、消防器材。
|
门卫、巡逻、守护、区域秩序维护、随身护卫、安全检查、安全技术防范、安全风险评估等;销售:保安器材、保安用品、保安服装、消防器材;物业服务。
|
6 | 2014-09-02 | 股东备案 |
陈小翠,副董事长,经理;黄素萍,监事;赖玉嫦,董事;梁润高,董事长,总经理;刘风莲,监事;谢学知,监事会主席;叶文光,监事;赵仕析,监事
|
陈小翠,董事长,总经理;黄素萍,监事;赖玉嫦,副董事长,经理;梁润高,董事;刘风莲,监事;谢学知,监事会主席;叶文光,监事;赵仕析,监事
|
7 | 2014-09-02 | 法定代表人 |
梁润高
|
陈小翠
|
8 | 2014-03-18 | 经营范围 |
保安服务;销售:保安器材、保安用品、保安服装、警用武材、消防器材。
|
门卫、巡逻、守护、区域秩序维护、随身护卫、安全检查、安全技术防范、安全风险评估等;销售:保安器材、保安用品、保安服装、消防器材。
|
9 | 2014-03-18 | 营业期限 |
2014-06-30
|
|
10 | 2013-12-19 | 企业类型变更 |
1190
|
1110
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付